Députés de la 42e législature
(jeudi 3 décembre 2015 - mercredi 11 septembre 2019)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Rayes, Alain | Conservateur | Richmond—Arthabaska | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Rioux, Jean R. | Libéral | Saint-Jean | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Robillard, Yves | Libéral | Marc-Aurèle-Fortin | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Rodriguez, L’hon. Pablo | Libéral | Honoré-Mercier | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Romanado, Sherry | Libéral | Longueuil—Charles-LeMoyne | Québec | lundi 19 octobre 2015 | dimanche 20 octobre 2019 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.