Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Lake, L’hon. Mike | Conservateur | Edmonton—Mill Woods—Beaumont | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lauzon, Guy | Conservateur | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lebel, L'hon. Denis | Conservateur | Roberval—Lac-Saint-Jean | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Leef, Ryan | Conservateur | Yukon | Yukon | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Leitch, L’hon. K. Kellie | Conservateur | Simcoe—Grey | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lemieux, Pierre | Conservateur | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Leung, Chungsen | Conservateur | Willowdale | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lizon, Wladyslaw | Conservateur | Mississauga-Est—Cooksville | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lobb, Ben | Conservateur | Huron—Bruce | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lukiwski, Tom | Conservateur | Regina—Lumsden—Lake Centre | Saskatchewan | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.