Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Matthews, Bill | Libéral | Burin—St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Mifflin, L'hon. Fred | Libéral | Bonavista—Trinity—Conception | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.