Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Karygiannis, L'hon. Jim | Libéral | Scarborough—Agincourt | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Keyes, L'hon. Stan | Libéral | Hamilton-Ouest | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Kilger, Bob | Libéral | Stormont—Dundas—Charlottenburgh | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Knutson, Gar | Libéral | Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Kraft Sloan, Karen | Libéral | York-Nord | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.