Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Penson, Charlie | Conservateur | Peace River | Alberta | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Poilievre, Pierre | Conservateur | Nepean—Carleton | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Prentice, L'hon. Jim | Conservateur | Calgary-Centre-Nord | Alberta | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Preston, Joe | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.