Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 4 de 4
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Martin, L'hon. Keith | Libéral | Esquimalt—Juan de Fuca | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Mayes, Colin | Conservateur | Okanagan—Shuswap | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Moore, L'hon. James | Conservateur | Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | Colombie-Britannique | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Murray, Joyce | Libéral | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique | lundi 17 mars 2008 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.