Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Mark, Inky | Conservateur | Dauphin—Swan River—Marquette | Manitoba | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Martin, Pat | NPD | Winnipeg-Centre | Manitoba | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.