Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
DeBellefeuille, Claude | Bloc Québécois | Beauharnois—Salaberry | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Demers, Nicole | Bloc Québécois | Laval | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Deschamps, Johanne | Bloc Québécois | Laurentides—Labelle | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Desnoyers, Luc | Bloc Québécois | Rivière-des-Mille-Îles | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dion, L'hon. Stéphane | Libéral | Saint-Laurent—Cartierville | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dorion, Jean | Bloc Québécois | Longueuil—Pierre-Boucher | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Duceppe, Gilles | Bloc Québécois | Laurier—Sainte-Marie | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Dufour, Nicolas | Bloc Québécois | Repentigny | Québec | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.