Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Toet, Lawrence | Conservateur | Elmwood—Transcona | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | mardi 9 juillet 2013 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trottier, Bernard | Conservateur | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | samedi 31 août 2013 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.