Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Bernier, L'hon. Maxime | Conservateur | Beauce | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Blaney, L’hon. Steven | Conservateur | Lévis—Bellechasse | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Gourde, Jacques | Conservateur | Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Lebel, L'hon. Denis | Conservateur | Roberval—Lac-Saint-Jean | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Paradis, L'hon. Christian | Conservateur | Mégantic—L'Érable | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.