Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Calandra, Paul | Conservateur | Oak Ridges—Markham | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Carmichael, John | Conservateur | Don Valley-Ouest | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Carrie, Colin | Conservateur | Oshawa | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Chisu, Corneliu | Conservateur | Pickering—Scarborough-Est | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Chong, L’hon. Michael D. | Conservateur | Wellington—Halton Hills | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Clement, L'hon. Tony | Conservateur | Parry Sound—Muskoka | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.