Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 8 de 8
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Pacetti, Massimo | Indépendant | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Papillon, Annick | NPD | Québec | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Paradis, L'hon. Christian | Conservateur | Mégantic—L'Érable | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Patry, Claude | Bloc Québécois | Jonquière—Alma | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Péclet, Ève | NPD | La Pointe-de-l'Île | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Perreault, Manon | Indépendant | Montcalm | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pilon, François | NPD | Laval—Les Îles | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Plamondon, Louis | Bloc Québécois | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.