Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 4 de 4
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Toone, Philip | NPD | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Tremblay, Jonathan | NPD | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Turmel, Nycole | NPD | Hull—Aylmer | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.