Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 23 de 23
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Pagtakhan, L'hon. Rey | Libéral | Winnipeg-Nord—St. Paul | Manitoba | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pankiw, Jim | Alliance canadienne | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Paradis, L'hon. Denis | Libéral | Brome—Missisquoi | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Parent, L'hon. Gilbert | Libéral | Niagara-Centre | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Parrish, Carolyn | Libéral | Mississauga-Centre | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Patry, Bernard | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Penson, Charlie | Alliance canadienne | Peace River | Alberta | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Peric, Janko | Libéral | Cambridge | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Perron, Gilles-A. | Bloc Québécois | Rivière-des-Mille-Îles | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Peterson, L'hon. Jim | Libéral | Willowdale | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pettigrew, L'hon. Pierre | Libéral | Papineau—Saint-Denis | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Phinney, Beth | Libéral | Hamilton Mountain | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Picard, Pauline | Bloc Québécois | Drummond | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pickard, L'hon. Jerry | Libéral | Chatham—Kent Essex | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pillitteri, Gary | Libéral | Niagara Falls | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Plamondon, Louis | Bloc Québécois | Bas-Richelieu—Nicolet—Bécancour | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Power, Charlie | PC | St. John's-Ouest | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 juin 1997 | lundi 31 janvier 2000 |
Pratt, L'hon. David | Libéral | Nepean—Carleton | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Price, L'hon. David | Libéral | Compton—Stanstead | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Proctor, Dick | NPD | Palliser | Saskatchewan | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Proud, George | Libéral | Hillsborough | Île-du-Prince-Édouard | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Proulx, Marcel | Libéral | Hull—Aylmer | Québec | lundi 15 novembre 1999 | dimanche 26 novembre 2000 |
Provenzano, Carmen | Libéral | Sault Ste. Marie | Ontario | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.