Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 12 de 12
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Thibeault, Glenn | Indépendant | Sudbury | Ontario | lundi 2 mai 2011 | lundi 5 janvier 2015 |
Tilson, David | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Toet, Lawrence | Conservateur | Elmwood—Transcona | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Toews, L'hon. Vic | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | mardi 9 juillet 2013 |
Toone, Philip | NPD | Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Tremblay, Jonathan | NPD | Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trost, Brad | Conservateur | Saskatoon—Humboldt | Saskatchewan | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trottier, Bernard | Conservateur | Etobicoke—Lakeshore | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Trudeau, Le très hon. Justin | Libéral | Papineau | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Truppe, Susan | Conservateur | London-Centre-Nord | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Turmel, Nycole | NPD | Hull—Aylmer | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Tweed, Merv | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | samedi 31 août 2013 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.