Députés de la 36e législature
(lundi 22 septembre 1997 - dimanche 22 octobre 2000)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 9 de 9
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Bachand, André | PC | Richmond—Arthabaska | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bachand, Claude | Bloc Québécois | Saint-Jean | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bakopanos, L'hon. Eleni | Libéral | Ahuntsic | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bellehumeur, Michel | Bloc Québécois | Berthier—Montcalm | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bergeron, Stéphane | Bloc Québécois | Verchères—Les-Patriotes | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bernier, Yvan | Bloc Québécois | Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la-Madeleine—Pabok | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bertrand, Robert | Libéral | Pontiac—Gatineau—Labelle | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Bigras, Bernard | Bloc Québécois | Rosemont—Petite-Patrie | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Brien, Pierre | Bloc Québécois | Témiscamingue | Québec | lundi 2 juin 1997 | dimanche 26 novembre 2000 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.