Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 5 de 5
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Batters, Dave | Conservateur | Palliser | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Benoit, Leon | Conservateur | Vegreville—Wainwright | Alberta | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Bezan, James | Conservateur | Selkirk—Interlake | Manitoba | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Breitkreuz, Garry | Conservateur | Yorkton—Melville | Saskatchewan | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Brown, Gordon | Conservateur | Leeds—Grenville | Ontario | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.