Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Allen, Malcolm | NPD | Welland | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Angus, Charlie | NPD | Timmins—Baie James | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Ashton, Niki | NPD | Churchill | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Atamanenko, Alex | NPD | Colombie-Britannique-Southern Interior | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Aubin, Robert | NPD | Trois-Rivières | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Ayala, Paulina | NPD | Honoré-Mercier | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.