Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 11 de 11
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
MacKay, L'hon. Peter Gordon | Conservateur | Nova-Centre | Nouvelle-Écosse | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
MacKenzie, Dave | Conservateur | Oxford | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Maguire, Larry | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba | lundi 25 novembre 2013 | dimanche 18 octobre 2015 |
Mayes, Colin | Conservateur | Okanagan—Shuswap | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
McColeman, Phil | Conservateur | Brant | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Menegakis, Costas | Conservateur | Richmond Hill | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Menzies, L'hon. Ted | Conservateur | Macleod | Alberta | lundi 2 mai 2011 | samedi 9 novembre 2013 |
Merrifield, L'hon. Rob | Conservateur | Yellowhead | Alberta | lundi 2 mai 2011 | mercredi 17 septembre 2014 |
Miller, Larry | Conservateur | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Moore, L'hon. James | Conservateur | Port Moody—Westwood—Port Coquitlam | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Moore, L’hon. Rob | Conservateur | Fundy Royal | Nouveau-Brunswick | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.